Mitglieder: |
z.d.A.: Rat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
FDP |
Rat der Stadt Leverkusen | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.08.2023 | | von 01.08.2023 | |
Personal- und Organisationsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 02.07.2014 | 01.12.2014 | von 02.07.2014 bis 01.12.2014 | |
Stimmberechtigte Mitglieder der Fraktionen und Gruppen des Rates: |
Integrationsrat | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.08.2023 | | von 21.08.2023 | FDP | FDP |
FDP |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.11.2020 | 31.07.2023 | von 01.11.2020 bis 31.07.2023 | |
Betriebsausschuss Sportpark Leverkusen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.10.2009 | 16.06.2014 | von 26.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 01.12.2014 | | von 01.12.2014 | |